Reports for Hans Haldemann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Haldemann
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Haldemann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1144238, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Hans Haldemann Kommunikationsprojekte, in Reinach BL, Reichensteinerstrasse 33, 4153 Reinach, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Begleitung von Kommunikationsprojekten.
Eingetragene Personen:
Haldemann, Hans, von Eggiwil, in Reinach BL, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1063688, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Com. Factory AG, in Basel, moderne Kommunikationsmittel wie Internet usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 29.01.2003, S. 6, Publ. 836112).
Statutenänderung:
14.04.2003.
Aktienkapital neu:
CHF 220'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 220'000.--.
Aktien neu:
2'200 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 100.--]. Vernichtung von 800 zurückgekauften eigenen Namenaktien zu CHF 100.--. Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 25.06.2003 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haldemann, Hans, von Eggiwil, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lappe, Dr. Henner, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oertli, Andreas, von Ossingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckert, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rienitz, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (D), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franklin, Betty, Bürgerin der USA, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Todd, Susannah, britische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Vogel, Anna genannt Anka, von Kölliken, in Sisseln, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung;
Rose-Hüll, Angelika, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiner, Dr. Jacques, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
typo.d AG, in Reinach BL, Christoph Merian-Ring 11, 4153 Reinach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.05.2002.
Zweck:
Gestaltung, Satz, Web-Design. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie ferner Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Einzelfirma 'typo.d haldemann'', in Reinach BL, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2001 mit Aktiven von CHF 170'864.96 und Passiven von CHF 65'006.65, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 5'858.31 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Haldemann, Daniel, von Eggiwil, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burgy, Susanna, von Noréaz und Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldemann, Hans, von Eggiwil, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRETOR AG, in Liestal, Revisionsstelle.