Reports for Lutz Halbgewachs
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lutz Halbgewachs
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005505906, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FINserv GmbH, in Zürich, CHE-414.999.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314106).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Andreas Markus, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Steinhausen];
Eichenberger, Tanja, von Birr und Bassersdorf, in Zollikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Regensdorf];
Halbgewachs, Lutz, von Steinhausen, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Publication number: HR02-1004910175, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FINserv GmbH, in Wallisellen, CHE-414.999.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2013, S.0, Publ. 981311).
Statutenänderung:
03.06.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Stampfenbachstrasse 42, 8006 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Andreas Markus, von Zürich, in Steinhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Regensdorf];
Halbgewachs, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3584603, Commercial Registry Office Zug, (170)
Hapimag AG, in Baar, CHE-101.391.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitz, Dr. Marisabel, von Hochdorf, Buchs (SG) und Sevelen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halbgewachs, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ries, Philipp, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiffner, Dirk, von Buchrain, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.