Reports for Markus Haidenbauer
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Haidenbauer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004527654, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Hirtenberger Industrial Investments AG, in Stans, CHE-435.072.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403733).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haidenbauer, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4403733, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Hirtenberger Industrial Investments AG, bisher in Feusisberg, CHE-435.072.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142521).
Statutenänderung:
28.07.2018.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
c/o BDO AG, Obere Spichermatt 12, 6371 Stans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuster, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wind, Dr. Christian, von Arlesheim, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mück, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Amden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haidenbauer, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Dr. Roger, von Wiliberg, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4390477, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Almatec AG, in Schüpfheim, CHE-114.460.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haidenbauer, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Weiz (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Detlef, von Affoltern im Emmental, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röösli, Markus, von Luzern, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Socchi, Diego Enrico Giuseppe, von Stabio, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.