Reports for Josef Hagn
Mandates
Newest SOGC notifications: Josef Hagn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5037544, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
hagn-frischknecht GmbH, bisher in Roggwil TG, CH-440.4.019.309-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2006, S. 14, Publ. 3465944).
Statutenänderung:
8.05.2009.
Firma neu:
HJ-Solutions GmbH.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
c/o Wüst Treuhand AG, Wydenmööslistrasse 20, 8280 Kreuzlingen.
Zweck neu:
Handel mit Waren der Bauhaupt- und -nebenbranche, Kauf und Verkauf, Halten, Vermittlung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften sowie Erstellen von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Lizenzen, Patente und Rechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Boris, von Waldstatt, in Roggwil TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagn, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 14'000.--];
Urban, Yvette, von Frauenfeld, in Kreuzlingen, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3705646, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
LLH-Immobilien GmbH, in Weinfelden, CH-440.4.019.335-5, Kauf, Verkauf, Halten, Vermittlung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften sowie Erstellen von Bauten aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2006, S. 13, Publ. 3485630).
Statutenänderung:
21.12.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagn, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Leone, Lorenzo, von Höri, in Agno, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leone, Maurice, von Würenlingen, in Dornbirn (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Züger, Gerhard, von Mosnang, in Eschikofen (Hüttlingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3485630, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
LLH-Immobilien GmbH, in Weinfelden, CH-440.4.019.335-5, steffenrausch AG Unternehmensberatung / Treuhand, Frauenfelderstrasse 40, 8570 Weinfelden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.07.2006.
Zweck:
Kauf, Verkauf, Halten, Vermittlung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften sowie Erstellen von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, überbauen und veräussern sowie Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hagn, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Leone, Lorenzo, von Höri, in Agno, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Leone, Maurice, von Würenlingen, in Dornbirn (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.