Reports for Anja Hagenbuch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anja Hagenbuch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4092935, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Erich Hagenbuch Immobilien AG, in Birmensdorf (ZH), CHE-106.184.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043757).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gandola, Carmen, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hagenbuch, Carmen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hagenbuch, Anja, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ronchetti, Susanna, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 2425629, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Retail Fashion Partners AG, in Zürich, CHE-349.618.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2015, Publ. 2356535).
Statutenänderung:
30.09.2015.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Wiesenstrasse 5, 8952 Schlieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Stefan, von Luzern, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herbert, Thomas, von Zürich, in Aesch ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagenbuch, Anja, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pascale, Giuliana, von Affoltern am Albis, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muraro, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in San Martino Buon Albergo (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cipriani, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzenbach, Dr. René, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Yilmaz, Ebru, von Bonstetten, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1386191, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Retail Fashion Partners AG, in Luzern, CHE-349.618.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1250353).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Stefan, von Luzern, in Rüschlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Herbert, Thomas, von Zürich, in Aesch ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borter, Daniela, von Morschach, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruder, Claudia, von Seengen, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagenbuch, Anja, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Michel, von Brig-Glis, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.