Reports for Karl Haf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Karl Haf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2262283, Commercial Registry Office Berne, (36)
réservesuisse genossenschaft, in Bern, CHE-107.810.242, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1019139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Guy, von Granges-Paccot, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisiger, Markus, von Messen, in Birmenstorf AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haf, Karl, von Buochs, in Brunnen (Ingenbohl), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bernegger, Urs, von Sennwald, in Degersheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrard, Olivier, von Châtillon FR, in Corminboeuf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirt, Lorenz, von Twann-Tüscherz, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sciaranetti, Romeo, von Personico, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiss, Lorence, von Zürich, in Opfikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Publication number: 5732176, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Raiffeisenbank Waldstätte Genossenschaft, in Ingenbohl, CH-130.0.001.318-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, S. 16, Publ. 5485240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haf, Karl, von Buochs, in Brunnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Dr. Reto, von Wäldi, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laimbacher, Benno, von Schwyz, in Ibach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rupp, Markus, von Pfäfers, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5303836, Commercial Registry Office Berne, (36)
réservesuisse, in Bern, CH-035.5.010.455-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 5, Publ. 4952730).
Statutenänderung:
17.06.2009.
Firma neu:
réservesuisse genossenschaft.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Persönliche Haftung der Genossenschafter ausgeschlossen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Eintrittsgeld von CHF 100.--].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Brief, soweit deren Namen bekannt sind, andernfalls im Publikationsorgan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellerhals, Franz Prof. Dr., von Niederbipp, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Arnold, von Mogelsberg, in Villmergen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Josef, von Richenthal, in Eich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Gisiger, Markus, von Messen, in Birmenstorf AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haf, Karl, von Buochs, in Brunnen (Ingenbohl), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.