Reports for Dr. Daniel Alexander Häussermann
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Daniel Alexander Häussermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005200675, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
BAM Swiss AG, in Basel, CHE-211.938.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139738).
Statutenänderung:
18.05.2021.
Firma neu:
Implenia Buildings Basel AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häussermann, Dr. Daniel Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Nussloch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüstemann, Stephan, von Basel, in Pfeffingen, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koenen, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmar, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Stein (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, René, von Meisterschwanden, in Mülligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Daniel, von Weisslingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudinsky, Jan, von Schüpfen, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess, Brigitte, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005137257, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
BAM Swiss AG, in Basel, CHE-211.938.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2020, Publ. 1004999653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wierenga, Boele Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Benschop (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häussermann, Dr. Daniel Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Nussloch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koenen, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004633202, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Apleona Real Estate AG, in Wallisellen, CHE-104.827.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häussermann, Dr. Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Nussloch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klöti, Nicole, von Zürich, in Gränichen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Carlo, von Lachen, in Walchwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Robin Edmund Florian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.