Reports for Claudia Theresa Häusler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claudia Theresa Häusler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005741668, Commercial Registry Office Zug, (170)
Diaxa Immobilien AG, in Zug, CHE-131.110.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, S.0, Publ. 1407225).
Statutenänderung:
20.04.2023. 03.05.2023.
Sitz neu:
Walchwil.
Domizil neu:
Spiegelbergstrasse 3, 6318 Walchwil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, Claudia, von Oberägeri und Basel, in Walchwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Publication number: HR01-1004786034, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sateco XT AG, in Schwerzenbach, CHE-316.855.799, Sonnenbergstrasse 74, 8603 Schwerzenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2019.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und Handel von Technologieprodukten. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Im Weiteren umfasst der Zweck auch alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzweckes dienen;
namentlich kann sich die Gesellschaft an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben und auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen. Die Gesellschaft kann für andere Gesellschaften des Konzerns Sicherheiten gewähren und Garantieverpflichtungen übernehmen. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten, verwerten und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren.
Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 2'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Sind alle Adressen aller Aktionäre dem Verwaltungsrat bekannt, so können solche Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Häusler, Claudia, von Oberägeri, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Busshart, Peter, von Zürich, in Schmerikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckl, Urs, von Münchwilen (TG), in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3824621, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sateco Holding AG, in Baar, CHE-476.679.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455805).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kientz, Jörg, von Basel, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, Claudia, von Oberägeri, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].