Reports for Maria Haese
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Maria Haese
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005327413, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trisoft Consulting GmbH, in Zürich, CHE-103.408.036, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maywald, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haese, Maria, von Spreitenbach, in Schlieren, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 29'000.00 [bisher: in Zürich, mit einem Stammanteil von CHF 29'000.00].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trisoft Consulting GmbH, in Zürich, Beratung und Erbringen von Dienstleistungen im Bereiche der Informatik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.1998, S. 1906).
Statutenänderung:
4.06.2002.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haese, Maria, von Spreitenbach, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 29'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--];
Maywald, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trisoft Consulting GmbH, in Zürich, Dienstleistungen im Bereiche der Informatik, Gesellscaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.1996, S. 2103).
Statutenänderung:
25.02.1998.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petermann, Rudolf, von Root und Buchrain, in Hittnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr. 15'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haese, Maria, von Spreitenbach, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.- [bisher: Haese Astrinski, Maria, in Spreitenbach, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-].