Reports for Bruno Härtenstein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruno Härtenstein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3624667, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Landi Genossenschaft Schleitheim, in Schleitheim, CHE-106.928.421, Genossenschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2012, Publ. 6912152).
Statutenänderung:
01.04.2017.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder und der Landwirtschaft im Allgemeinen. Durch gezielte Beiträge fördert sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch das Kulturelle, mit Schwerpunkt auf Landwirtschaft und Bauernstand.
Sie versucht, das gesteckte Ziel wie folgt zu erreichen:
Vermittlung von land- und hauswirtschaftlichen Bedarfsartikeln mit einem hohen Preis-/Leistungsverhältnis;
gemeinschaftliche Maschinenhaltung. Die Genossenschaft kann zur Erreichung ihres Zweckes auch Liegenschaften erwerben und veräussern sowie alle erforderlichen Geschäfte tätigen, welche dem Zwecke dienen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Nachschusspflicht: Laut Statuten.]. [gestrichen: Personen mit eingeschränkter Zeichnungsberechtigung: Der Präsident zeichnet zu zweien zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder mit dem Geschäftsführer.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Härtenstein, Bruno, von Schleitheim, in Schleitheim, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerini, Sacha , von Schleitheim, in Schleitheim, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Rolf, von Schaffhausen, in Schleitheim, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Stefan, von Holderbank (SO), in Schleitheim, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Benjamin, von Hallau, in Schleitheim, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stamm, Christian, von Schleitheim, in Schleitheim, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächtold, Cindy, von Schleitheim, in Schleitheim, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schudel, Patrick, von Beggingen, in Schleitheim, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5129640, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Landi Genossenschaft Schleitheim, in Schleitheim, CH-290.5.003.034-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 29.12.2008, S. 22, Publ. 4802560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter-Schweizer, Erich, von Schleitheim, in Schleitheim, Beisitzer, mit Unterschrift zu zweien;
Bächtold, Max, von Schleitheim, in Schleitheim, Präsident, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Härtenstein, Bruno, von Schleitheim, in Schleitheim, Präsident der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Unterschrift zu zweien];
Cerini, Sacha, von Schleitheim, in Schleitheim, Aktuar, mit Unterschrift zu zweien;
Hafner, Stefan, von Holderbank SO, in Schleitheim, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürgin, Rolf, von Schaffhausen, in Schleitheim, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer mit Unterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Schleitheim, Sitz Schleitheim, Wahrnehmung landwirtschaftlicher Interessen, Genossenschaft (SHAB Nr.168 vom 30.08.1990, S.3502).
Eingetragene Personen Geändert:
Stamm, Hans Heinrich, Heimat Schleitheim, in Schleitheim, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Bächtold, Max, Heimat Schleitheim, in Schleitheim, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Härtenstein, Bruno, Heimat Schleitheim, in Schleitheim, Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter-Schweizer, Erich, Heimat Schleitheim, in Schleitheim, Beisitzer mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Rolf, Heimat Schaffhausen, in Schleitheim, Beisitzer mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächtold-Meier, Hans Ulrich, Heimat Schleitheim, in Schleitheim, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Neukom, Hans Ulrich, Heimat Rafz, in Schleitheim, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Stamm, Robert, Heimat Schleitheim, in Schleitheim, Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Wanner, Hans, Heimat Schleitheim, in Schleitheim, Beisitzer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Hafner, Christoph, Heimat Schleitheim, in Schleitheim, Beisitzer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Meyer, Rudolf, Heimat Schleitheim, in Schleitheim, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].