Reports for Denis Häring
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Denis Häring
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005580661, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Kieswerk Aawangen AG, in Aadorf, CHE-110.553.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005209056).
Statutenänderung:
08.07.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und den Vertrieb von Roh- und Baustoffen sämtlicher Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 08.07.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Gemäss Erklärung vom 05.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Kurt, von Welschenrohr, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häring, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4131225, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Nägelebau GmbH, in St. Gallen, CHE-112.383.228, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349625).
Domizil neu:
Rorschacher Strasse 302, 9016 St. Gallen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.02.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Interrevision AG, in St. Gallen (CH-320.3.021.848-7), Revisionsstelle;
Künzli, Kurt, von Welschenrohr, in Müllheim, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Häring, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Häring, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Lotstetten (DE), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrmoser, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Münster (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Städeli, Michael, von Zürich, in Freidorf TG (Roggwil TG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2098447, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Nägelebau GmbH, in St. Gallen, CHE-112.383.228, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2093403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaps-Nägele, Christa, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Nägele, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Rankweil (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Dobler, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Bludenz (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Kloker, Carmen Maria, deutsche Staatsangehörige, in Achberg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Kurt, von Welschenrohr, in Müllheim, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Häring, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Häring, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Lotstetten (DE), mit Einzelprokura.