Reports for Rudolf Matthias Haeny
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Matthias Haeny
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005665444, Commercial Registry Office Zurich, (20)
haeny management consulting gmbh, in Horgen, CHE-448.936.422, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2018, Publ. 3995059).
Firma neu:
haeny management consulting gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haeny, Rudolf Matthias, von Kölliken, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: in Hirzel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005024309, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Nootrie AG, in Freienbach, CHE-253.009.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004693865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haeny, Rudolf, von Kölliken, in Hirzel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardi, Mauro, von Poschiavo, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lachen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1743429, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nootrie AG (Nootrie SA) (Nootrie Ltd.), in Zürich, CHE-253.009.265, Mühlebachstrasse 2, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.09.2014.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Getränkeproduktionsanlagen, Getränkeanlagen und Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften und Wertschriften zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.02.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lardi, Mauro, von Poschiavo, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haeny, Rudolf, von Kölliken, in Hirzel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.