Reports for Rudolf Hänni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Rudolf Hänni
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Hänni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005957317, Commercial Registry Office Zug, (170)
Xplanis Group Holding AG, in Baar, CHE-321.084.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005821901).
Statutenänderung:
19.01.2024.
Aktienkapital neu:
EUR 480'000.00 [bisher: EUR 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 420'000.00 [bisher: EUR 60'000.00].
Aktien neu:
1'200'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 0.10 und 3'600'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'200'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt EUR 5'537'185.19, wofür 3'600'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 0.10 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Rudolf, von Toffen, in Lyssach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004600761, Commercial Registry Office Berne, (36)
Xplanis AG, in Bern, CHE-106.239.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giuliano, Sandro Silvan, von Adelboden, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Rudolf, von Toffen, in Lyssach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6873404, Commercial Registry Office Berne, (36)
PTV SWISS AG, in Bern, CH-035.3.012.958-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2011, Publ. 6256246).
Statutenänderung:
27.09.2012.
Firma neu:
Xplanis AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Xplanis SA) (Xplanis Ltd.).
Zweck neu:
Gegenstand des Unternehmens sind: Forschung, Consulting, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen, Know-how und Marken, insbesondere auf dem Gebiet des Transport- und Verkehrswesens sowie der Umwelt- und Sicherheitstechnik;
Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Bereich, Entwicklung, Vertrieb und Handel von Software und damit zusammenhängenden Produkten. Alle diese Tätigkeiten werden in der bzw. von der Schweiz aus weltweit erbracht. Die Gesellschaft ist zu allen Massnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Unternehmen und Beteiligungen erwerben und andere Unternehmen verwalten. Sie kann Unternehmensverträge abschliessen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 620'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 620'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
620 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.09.2012 werden 210 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.09.2012 330 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich mit eingeschriebenem Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantert, Fritz Bernhard Dr., von Winterthur, in Kastanienbaum (Horw), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Rudolf, von Toffen, in Lyssach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Zeller, Norbert, von Appenzell, in Opfikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6), in Basel, Revisionsstelle [bisher: ATAG Ernst & Young AG].