Reports for Alfred Abraham Hämmerli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alfred Abraham Hämmerli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2200843, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
TEL Mechatronics AG, in Wartau, CHE-109.339.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2035887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fivian-Schwendener, Susanne, von Buchs SG, in Gams, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bischofberger, Eduard Ulrich, von Teufen AR, in Eschen (LI), mit Kollektivprokura zu zweien;
Sato, Kiyoshi, japanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hämmerli, Abraham, von Weesen, in Maienfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ishida, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matsumura, Akifumi, japanischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ (Freienbach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nanasawa, Yutaka, japanischer Staatsangehöriger, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Washino, Kenji, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rauper, Roman Rudolf Fritz, von Zürich, in Balzers (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Peter Gottfried, von Mels, in Mels, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bambach, Simon August, niederländischer Staatsangehöriger, in Waalre (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piggen, Johannes Bernadus, niederländischer Staatsangehöriger, in Tubbergen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donzé, Bernard Alexandre, von Les Breuleux, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6970040, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Oerlikon Solar Holding AG, Trübbach, in Wartau, CH-130.3.011.214-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, Publ. 6358756).
Statutenänderung:
27.11.2012.
Firma neu:
TEL Solar Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(TEL Solar Holding SA) (TEL Solar Holding Inc.). [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fedier, Jürg, von Silenen, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buscher, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Hans, von Neuheim, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sato, Kiyoshi, japanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ito, Takashi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ishida, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nanasawa, Yutaka, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki (JP), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Alfred Abraham, von Weesen, in Maienfeld, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6970036, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Oerlikon Mechatronics AG, Trübbach, in Wartau, CH-320.3.050.625-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2012, Publ. 6550934).
Statutenänderung:
27.11.2012.
Firma neu:
TEL Mechatronics AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(TEL Mechatronics SA) (TEL Mechatronics Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frankenberger, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Udenheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sato, Kiyoshi, japanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ito, Takashi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ishido, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nanasawa, Yutaka, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki (JP), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Christoph, von Landiswil, in Trimmis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hämmerli, Abraham, von Weesen, in Maienfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].