Reports for Georg Häfner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Georg Häfner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005730569, Commercial Registry Office Graubünden
Frars Buchli, in Scuol, CHE-107.053.104, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2015, S.0, Publ. 2485369).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfner, Georg, von Valsot, in Valsot, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005473310, Commercial Registry Office Graubünden
Fundaziun Stamparia Strada, in Valsot, CHE-101.965.662, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, S.0, Publ. 2667075).
Domizil neu:
c/o Silvia Marti, Stradun 218, 7560 Martina.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfner, Georg, von Valsot, in Strada (Valsot), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfner, Gian, von Klosters-Serneus und Valsot, in Strada (Valsot), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janett, Duri, von Valsot, in Tschlin (Valsot), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janett, Jon Pitschen, von Valsot, in Tschlin (Valsot), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Könz, Alexandra, von Scuol, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scharplatz, Domenic, von Valsot, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Patrick, von Zürich, in Egg bei Zürich (Egg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Candrian, Jon, von Sagogn, in Zernez, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caflisch, Jon Armon, von Trin, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Silvia, von Glarus Nord, in Valsot, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vital, Maria, von Scuol, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005150251, Commercial Registry Office Graubünden
Häfner Strada SA, in Valsot, CHE-194.337.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2012, S.0, Publ. 6885978).
Statutenänderung:
31.03.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfner, Georg, von Valsot, in Valsot, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Klosters-Serneus und Tschlin].