Reports for Anton Häfliger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Anton Häfliger
Holdings
Newest SOGC notifications: Anton Häfliger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6828154, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
avacor ag, in St. Gallen, CH-320.3.067.483-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2010, S. 15, Publ. 5719314).
Statutenänderung:
27.08.2012.
Zweck neu:
Erbringung von Steuerberatung sowie Unternehmungs- und allgemeiner Wirtschaftsberatung einschliesslich aller damit verbundenen Tätigkeiten, soweit sie dem Hauptzweck dienen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und andere dingliche Rechte erwerben, halten und veräussern, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder errichten..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Anton, von Triengen, in Bütschwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütsche, Jürg, von Kirchberg SG, in Abtwil SG (Gaiserwald), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamminger, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hasler, Rudolf, von Leimiswil BE, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanettin, Isabelle Romana, von Cumbel GR, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6716482, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG, in St. Gallen, CH-320.3.037.470-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, Publ. 6078684).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Anton, von Triengen, in Bütschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Philipp, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen];
Rütsche, Jürg, von Kirchberg SG, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6220590, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
LRH Immo AG, in Gaiserwald, CH-320.3.066.908-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, S. 16, Publ. 5569884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Anton, von Triengen, in Bütschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütsche, Jürg, von Kirchberg SG, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamminger, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].