Reports for Christian Marc Häfelin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Marc Häfelin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004954676, Commercial Registry Office Zug, (170)
Unimission AG, in Neuheim, CHE-236.808.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004765979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüönd, Christian, von Sattel, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelin, Christian, von Schiers, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Martin, von Uetikon am See, in Oberglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004710945, Commercial Registry Office Zug, (170)
SOS Casa AG, in Neuheim, CHE-236.808.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3567317).
Statutenänderung:
27.08.2019.
Firma neu:
Unimission AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Unimission SA).
Zweck neu:
Erbringen von ICT-Dienstleistungen (Informations- und Kommunikationstechnologie), Handel mit Hard- und Software sowie Services, Finanzierungen und sämtliche damit verbundene Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadlin, Michael, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grechenig, Dr. Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pulker, Hans Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosenheim, Michel, von Zürich, in Langnau am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüönd, Christian, von Sattel, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balanica, Kurt-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelin, Christian, von Schiers, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2282491, Commercial Registry Office Berne, (36)
Häfelin Systeme GmbH, in Thun, CHE-419.113.097, Talackerstrasse 45B, 3604 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Erbringung von Informatikdienstleistungen im In- und Ausland;
Handel mit Produkten im Informatikbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 16.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Häfelin, Christian Marc, von Schiers, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.