Reports for Claudia Habichler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claudia Habichler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005531986, Commercial Registry Office Zug, (170)
Jadeberg Partners AG, in Baar, CHE-113.453.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519606).
Firma neu:
Jadeberg Partners AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.07.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hengl, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Altausee (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Habichler, Claudia, österreichische Staatsangehörige, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005273757, Commercial Registry Office Zug, (170)
Jadeberg Partners AG, in Baar, CHE-113.453.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2021, Publ. 1005106611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meurer, Gabriel J., deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hengl, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Altausee (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Habichler, Claudia, österreichische Staatsangehörige, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Baldinger, Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hein, Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Rodewisch (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Wenna, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005106611, Commercial Registry Office Zug, (170)
Jadeberg Partners AG, in Baar, CHE-113.453.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005049080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habichler, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldinger, Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Habichler, Claudia, österreichische Staatsangehörige, in Neuheim, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.