Reports for Jürgen Friedrich Habichler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürgen Friedrich Habichler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005325929, Commercial Registry Office Zug, (170)
Private Market Group AG, in Baar, CHE-364.688.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habichler, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005221774, Commercial Registry Office Zug, (170)
Swiss Connectivity Group AG, in Baar, CHE-219.462.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004985150). [gestrichen: Mit Erklärung vom 20.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habichler, Jürgen Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bult, Adrian Robert, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krattinger, Marc, von Wünnewil-Flamatt, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Adrian Jürg, von Staffelbach, in Widen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005138624, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Mountain Sustainable Investments AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habichler, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuheim, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenzel, Daniel Sebastian Charlo, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle [bisher: Revisal AG Gossau (CH-320.3.028.093-4)].