Reports for Christian Haberzeth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Haberzeth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1160533, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FAIRTRASA INTERNATIONAL AG, in Zollikon, CH-020.3.028.986-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2011, Publ. 6137892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haberzeth, Christian, von Niederhasli, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5216316, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dihawag, in Biel/Bienne, CH-073.3.000.579-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2002, S. 3, Publ. 667128).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Firma neu:
Dihawag AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Hartmetallwerkzeugen, Maschinenzubehör, sowie Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (auch per elektronische Post).
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asco Treuhand Büren, A. Schneider, in Büren an der Aare, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haberzeth, Christian, von Niederhasli, in Boppelsen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Buchs ZH];
Schlaginhaufen, Christoph, von Kesswil, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SEEWER TREUHAND AG (CH-073.3.003.530-7), in Brügg, Revisionsstelle.
Publication number: 5199790, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FAIRTRASA INTERNATIONAL AG, in Zollikon, CH-020.3.028.986-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2005, S. 16, Publ. 2973998).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Eduard, von Gossau ZH, in Maur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Küsnacht ZH];
Haberzeth, Christian, von Niederhasli, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Freienbach].