Reports for Christian Haas
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christian Haas
Newest SOGC notifications: Christian Haas
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004940551, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Haas & Söhne GmbH, in Stans, CHE-248.530.183, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458389).
Statutenänderung:
03.07.2020.
Firma neu:
Haas & Solutions GmbH.
Sitz neu:
Buochs.
Domizil neu:
Herti 1, 6374 Buochs.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mit eingeschriebener Post an die im Anteilbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Benjamin Christian, von Horw, in Sarnen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Christian, von Horw, in Buochs, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Haas-Huber, Marlise, von Horw, in Buochs, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004458389, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Haas & Söhne GmbH, in Stans, CHE-248.530.183, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2013, Publ. 7183326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Josias Sathya, von Horw, in Ruswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Haas-Huber, Marlise, von Horw, in Stans, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Benjamin Christian, von Horw, in Sarnen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Haas, Christian, von Horw, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7183326, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Haas & Söhne GmbH, in Stans, CH-150.4.004.142-1, im Eichli 9, 6370 Stans, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.05.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Verlegen und Pflegen sowie den Verkauf von Parkett und anderen Bodenbelägen sowie die Ausführung von sämtlichen Schreinerarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Dies Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 03.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Haas, Benjamin Christian, von Horw, in Kägiswil (Sarnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Haas, Josias Sathya, von Horw, in Ruswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Haas-Huber, Marlise, von Horw, in Stans, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Haas, Christian, von Horw, in Stans, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.