Reports for Bert Haak
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bert Haak
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004775716, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer (SVK), in Solothurn, CHE-108.088.915, Verein (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel-Christen, Valeria, von Andermatt, in Gerzensee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haak, Bert, von Sempach, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggli, Angelo Mario, von Feuerthalen, in Muri bei Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1420373, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SVK Schweizerischer Verband für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer, in Solothurn, CHE-108.088.915, Verein (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7157622).
Statutenänderung:
26.06.2009, 11.06.2010, 11.12.2013.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Margrit, von Langenthal, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Georg, von Luzern, in Wangen SZ, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rindlisbacher, Michael, von Lützelflüh, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gyger, Pius, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egloff, Reto, von Oberrohrdorf, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schena, Stefano, von Maienfeld, in Malans, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Alain, von Gondiswil, in Sursee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Signer, Philippe, von Hundwil, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehrler, Bruno, von Ingenbohl, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haak, Bert, von Sempach, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amodeo, Therese, von Biberist, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagener, Nicole, von Obergerlafingen, in Obergerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jürg, von Eriswil, in Utzigen (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4609384, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
VACEM GmbH in Liquidation, in Sempach, CH-100.4.785.314-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2008, S. 11, Publ. 4537308).
Liquidationsadresse:
c/o Christa Haak, Lindauring 15d, 6023 Rothenburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haak, Christa, von Sempach, in Rothenburg, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.-- [bisher: in Sempach];
Haak, Bert, niederländischer Staatsangehöriger, in Rothenburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.-- [bisher: in Sempach].