Reports for Roger Gysin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Gysin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004455772, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Hafiba AG, in Riehen, CHE-102.685.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7096222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Roger, von Arisdorf, in Allschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kausch, Frauke, von Riehen, in Riehen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1213561, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Tabacalera AG, in Basel, CH-270.3.005.081-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2009, S. 8, Publ. 4892370).
Firma neu:
Tabacalera AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.11.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Roger, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehlers, Rolf Berend, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7010432, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Naomi Beteiligungen AG, in Allschwil, CH-280.3.012.332-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 7, Publ. 4794706).
Firma neu:
Naomi Beteiligungen AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.01.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Walter, von Basel, in Basel, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiger, Philippe, von Basel, in Dornach, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gysin, Roger, von Allschwil und Arisdorf, in Allschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].