Reports for Bernhard Gyger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Bernhard Gyger
Newest SOGC notifications: Bernhard Gyger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005985296, Commercial Registry Office Berne, (36)
Beringy GmbH, in Thun, CHE-443.156.256, c/o Bernhard Gyger, Strättlighügel 26a, 3645 Gwatt (Thun), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.03.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Trink- und Abwasser sowie die Erbringung allgemeiner Beratungstätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 05.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Gwatt (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gyger, Franziska, von Lenk und Eriz, in Gwatt (Thun), mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004467123, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
InfraWatt, in Schaffhausen, CHE-115.877.136, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3032491).
Statutenänderung:
28.03.2018.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Gwatt (Thun), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adam, Franz, von Solothurn und Oberdorf SO, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Böhlen, Walter, von Riggisberg, in Niederrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiederkehr, Peter, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Hans Peter, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Hessigkofen (Buchegg), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkart, Thierry Paul, von Mühlau, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kocher, Laurent Philippe, von Selzach, in Novaggio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemp, Christoph Pankraz, von Luzern, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1995859, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
InfraWatt, bisher in Winterthur, CHE-115.877.136, Verein (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2010, S. 23, Publ. 5884918).
Gründungsstatuten:
19.01.2010.
Sitz neu:
Schaffhausen.
Domizil neu:
Kirchhofplatz 12, 8200 Schaffhausen.
Organisation neu:
[gestrichen: Organisation: Generalversammlung, Vorstand von max. 11 Mitgliedern, Fachkommissionen (Arbeitsgruppen), Geschäftsstelle und Revisionsstelle.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Pierre, von Wängi, in Prangins, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wälchli, Thomas, von Madiswil, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lombardi, Filippo, von Airolo, in Massagno, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Gyger, Bernhard, von Eriz, in Gwatt (Thun), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Dietler, Martin, von Nunningen, in Nunningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Peter, von Trachselwald, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.