Reports for Monika Gwerder-Küttel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Monika Gwerder-Küttel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006044893, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Luftseilbahngenossenschaft Illgau, in Illgau, CHE-106.892.183, Genossenschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2020, Publ. 1004997517).
Domizil neu:
c/o Konrad Bürgler, Kilchmatt , 6434 Illgau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gwerder-Küttel, Monika, von Vitznau, in Illgau, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgler, Marcel, von Illgau, in Illgau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart-Schuler, Karl, von Illgau, in Illgau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgler, Andrin, von Illgau, in Illgau, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgler, Konrad, von Illgau, in Illgau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgler, Samuel, von Illgau, in Illgau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004997517, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Luftseilbahngenossenschaft Illgau, in Illgau, CHE-106.892.183, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, S.0, Publ. 6649418).
Domizil neu:
c/o Marcel Bürgler-Schriber, Sonnegg, 6434 Illgau.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 200.00 [bisher: Anteilscheine zu Fr. 50.--]. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 12.4.2012 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dober, Roger, von Küssnacht SZ, in Illgau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gwerder-Küttel, Monika, von Vitznau, in Illgau, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgler, Marcel, von Illgau, in Illgau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bürgler-Schrieber, Marcel, Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heinzer, Othmar, von Illgau, in Illgau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Heinzer-Bühler, Othmar];
Imhof Treuhand AG, Schwyz (CHE-108.116.322), in Schwyz, Revisionsstelle.
Publication number: 5222632, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Raiffeisenbank Illgau Genossenschaft, in Illgau, CH-130.0.002.055-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2008, S. 12, Publ. 4345096).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel-Föhn, Regina, von Jonschwil und Muotathal, in Illgau, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gwerder-Küttel, Monika, von Muotathal, Vitznau und Gersau, in Illgau, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.