Reports for Jürg Guyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Guyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1449053, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LANDI WETZIKON-SEEGRÄBEN, Genossenschaft, in Wetzikon ZH, CHE-105.754.124, Genossenschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, S. 31, Publ. 5701616).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5)];
Holenstein, Felix, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wetzikon ZH, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guyer, Jürg, von Seegräben, in Seegräben, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Denzler, Heinz, von Dübendorf, in Wetzikon ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perez-Bliggenstorfer, Gaby, von Lufingen, in Rüti ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5208866, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Weidegenossenschaft Gadenstätt, in Seegräben, CH-020.5.901.636-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2003, S. 21, Publ. 942616).
Statutenänderung:
05.06.2009.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, erfolgen durch Zirkular. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 25.05.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Lisabeth, von Wetzikon ZH, in Gossau ZH, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Verena, von Zürich, in Dinhard, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guyer, Jürg, von Seegräben, in Seegräben, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.