Reports for Dr. Charlotte Gutscher-Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Charlotte Gutscher-Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005743552, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 18'057 vom 02.05.2023 Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, in Winterthur, CHE-105.992.971, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739081). Der im SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023 publizierte TR-Eintrag 18057 vom 02.05.2023 erfolge teilweise irrtümlich: Burkhardt Gautschi, Franziska, von Huttwil, in Bern wurde anstelle von Gutscher-Schmid, Dr. Charlotte, irrtümlich gelöscht. Der Eintrag von Gutscher-Schmid, Dr. Charlotte wird gelöscht und Burkhardt Gautschi, Franzsika wird wieder eingetragen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutscher-Schmid, Dr. Charlotte, von Aarau, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt Gautschi, Franziska, von Huttwil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4382501, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, in Küsnacht (ZH), CHE-105.992.971, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3588789).
Domizil neu:
c/o Wenger Plattner, Dr. Thomas Wetzel, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht ZH. [gestrichen: Die Gesellschaft führt an folgender Adresse ihr Geschäftsdomizil: c/o Bruno Stefanini, Marktgasse 47, 8400 Winterthur]. [gestrichen: Weitere Adresse: c/o Von Graffenried & Cie Recht, Zeughausgasse 18, 3000 Bern 7.]. Das Eidg. Departement des Innern EDI hat mit Verfügung vom 05.07.2018 Dr. iur. Stephan Herren aus seinem Mandat als Sachwalter entlassen. Weiter wurde verfügt, die weitere Adresse der Stiftung zu löschen und die neue Domiziladresse c/o Wenger Plattner, Dr. Thomas Wetzel, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht einzutragen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, Umit, von Genève, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Markus, von Hemberg, in Kloten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bösiger, Dora, von Heimenhausen, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stadlin, René, von Zug, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stefanini, Bruno, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Dr. iur. Stephan, von Neuenegg, in Bern, Sachwalter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefanini, Dr. Bettina, von Winterthur, in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebersold, Dr. Rolf, von Niederhünigen, in Schattdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutscher-Schmid, Dr. Charlotte, von Aarau, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messmer, Dorothea, von Thal, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Heinz, von Uitikon, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stefanini, Vital, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetzel, Dr. Thomas, von Erlenbach (ZH), in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.