Reports for Corrado Guscetti
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Corrado Guscetti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004494689, Commercial Registry Office Ticino, (501)
INVESTMENT COMPANY SA, in Lugano, CHE-407.465.081, società anonima (Nr. FUSC 155 del 14.08.2018, Pubbl. 4414181).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pettinicchio, Francesco, da Mendrisio, in Vacallo, presidente, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale];
Guscetti, Corrado, da Quinto, in Monaco (MC), membro, con firma collettiva a due.
Publication number: 4052535, Commercial Registry Office Ticino, (501)
GFC Global Finance Consulting SA, in Lugano, CHE-101.127.336, società anonima (Nr. FUSC 75 del 19.04.2013, Pubbl. 7157114).
Nuova ragione sociale:
GFC Global Finance Consulting SA in liquidazione. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 07.02.2018.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Camponovo, Stefano, da Chiasso, in Besazio (Mendrisio), presidente, con firma individuale;
Guscetti, Corrado, da Quinto, in Lugano, vice-presidente, con firma individuale;
Agustoni, Marco, da Morbio Inferiore, in Muzzano, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Zendrini, Stefano, cittadino italiano, in Pregassona (Lugano), liquidatore, con firma individuale.
Publication number: 2966998, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Jenny Precision AG, in Felben-Wellhausen, CH-440.3.003.784-0, Entwicklung, Herstellung und weltweiter Verkauf von Maschinen, Pressen, Anlagen und Geräten für die industrielle Fertigung. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2001, S. 1166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guscetti, Corrado, von Quinto, in Sala Capriasca, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Leonardo, von Riva San Vitale, in Capolago, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Menaballi, Michele, von Capolago, in Capolago, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.