Reports for Johannes Rudolf Gunzenhauser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Johannes Rudolf Gunzenhauser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005912698, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
GPS Development AG, bisher in Sissach, CHE-364.888.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853773).
Statutenänderung:
11.12.2023.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Lindenhofstrasse 30, 4052 Basel.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Realisierung von Um- und Neubauten, deren An- und Verkauf, deren Vermietung sowie deren Verwaltung. Die Gesellschaft kann ihren Zweck ganz oder teilweise mit eigenem Personal bewerkstelligen oder Dritte beauftragen. Überdies bezweckt sie den Handel mit Materialien, welche in der Baubranche und Baunebenbranche eingesetzt werden. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie allen weiteren Konzerngesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gunzenhauser, Johannes Rudolf, von Sissach, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gunzenhauser, Johann Rudolf].
Publication number: HR02-1005004834, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Novokraft AG, in Itingen, CHE-323.779.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004924107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Andreas Paul, von Ormalingen, in Ormalingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gunzenhauser, Johann Rudolf, von Sissach, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunzenhauser, Johann Roland, von Sissach, in Liestal, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Roland, von Basel, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004747271, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Novokraft AG, in Itingen, CHE-323.779.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567666).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhlich, Bernhard Emanuel, von Liestal, in Dagmersellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gunzenhauser, Johann Rudolf, von Sissach, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läuchli, Beat, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.