Reports for Albert Guntli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Albert Guntli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004750164, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Paritätischer Vollzug, Weiterbildung und Sozialfonds für den Personalverleih, in Bern, CHE-193.410.478, Verein (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnos, Serge, von Erstfeld, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guntli, Albert, von Vilters-Wangs, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joehro, Arie, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rauber, Patrick, von Chavannes-le-Chêne, in Pully, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Staub, Georg, von Gossau (SG), in Loulé (PT), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thurau, Sönke, deutscher Staatsangehöriger, in Wallbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeby, David, von Le Mouret, in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bock, Beatrix, von Eschenbach (SG), in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Michel Christian, von Beinwil am See, in Oetwil am See, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eicher, Boris Yves, von Buchholterberg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneuwly, Yves, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wymann, Martina Silvia, von Lützelflüh, in Savigny, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2689797, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Financial & Employee Benefits Services AG, in Winterthur, CHE-109.902.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6360766).
Statutenänderung:
10.02.2016.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei der Evaluierung, Strukturierung, Einrichtung, Durchführung und Verwaltung von Versicherungs- und Risikofinanzierungslösungen in Zusammenarbeit mit Banken und Versicherungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen und andere Unternehmen errichten, erwerben oder finanzieren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene letzte Adresse oder per e-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guntli, Albert, von Vilters-Wangs, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hubmann, Goran, von Braggio, in Russikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: von Braggio, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kobler, Katrin, von Rüthi SG, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2624781, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pollack AG, in Winterthur, CHE-187.787.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, Publ. 6801652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guntli, Albert, von Vilters-Wangs, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.