Reports for Urs Guntern
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Guntern
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005445890, Commercial Registry Office Valais, (626)
Interprofession Raclette du Valais AOP, à Conthey, CHE-115.499.181, association (No. FOSC 110 du 11.06.2018, Publ. 4282223).
Modification des statuts:
18.11.2021.
Nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 2, 1964 Conthey.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Baillifard, Eddy, de Bagnes, à Bruson (Bagnes), vice-président, avec signature collective à deux;
Michellod, Martin, de Bagnes, à Médières (Bagnes), membre, sans droit de signature;
Roman, Arnold, de Simplon, à Simplon, membre, sans droit de signature;
Stalder, Max, de Visp et Sumiswald, à Viège (Visp), membre, sans droit de signature;
Walker, Alexander, de Bitsch, à Bitsch, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Métrailler, Frédéric, de Evolène, à Evolène, vice-président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre du comité, sans droit de signature];
Coppey, Emmanuel, de Orsières, à Orsières, membre du comité, sans droit de signature;
Ecoeur, Laurent, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, membre du comité, sans droit de signature;
Lengen, Fabian, de Embd, à Zeneggen, membre du comité, sans droit de signature;
Walker, Nicolas, de Bitsch, à Brig-Glis, membre du comité, sans droit de signature;
Wegmüller, Andreas, de Walkringen, à Belfaux, membre du comité, sans droit de signature;
Guntern, Urs, de Ernen, à Brig-Glis, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 6018730, Commercial Registry Office Valais, (626)
FLV Fédération Laitière Valaisanne, à Sierre, CH-626.5.003.185-9, société coopérative (No. FOSC 187 du 28.09.2009, p. 19, Publ. 5266732).
Nouvelle raison sociale:
FLV Fédération Laitière Valaisanne, société coopérative.
Nouvelle traduction de la raison:
(WMV Walliser Milchverband, Genossenschaft). [Raison de commerce complétée d'office selon l'art. 176 ORC] [biffé: Comité : 7 membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Guntern, Urs, de Ernen, à Glis (Brig-Glis), directeur, avec signature collective à deux;
Imboden, Klemenz, de St. Niklaus, à Herbriggen (St. Niklaus), avec signature collective à deux.
Publication number: 6019740, Commercial Registry Office Valais, (626)
Vallait SA, à Sierre, CH-626.3.002.079-7, société anonyme (No. FOSC 176 du 10.09.2010, p. 18, Publ. 5807808). [biffé: Conseil d'Administration : 11 à 13 membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Guntern, Urs, de Ernen, à Brig-Glis, avec procuration collective à deux avec un membre;
Imboden, Klemens, de St. Niklaus, à Herbriggen (St. Niklaus), avec signature collective à deux;
Tscherrig, Roman, de Unterems, à Sierre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Métrailler, Frédéric, de Evolène, à Evolène, avec signature collective à deux.