Reports for Christian Guler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Guler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004875613, Commercial Registry Office Zurich, (20)
schneiterpartner AG, in Zürich, CHE-106.514.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004791860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battaglia, Simon, von Scharans, in Dürnten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Johann Martin Pulver;
Guler, Christian, von Trimmis, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Johann Martin Pulver.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhi, Stefan, von Tägerwilen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Johann Martin Pulver;
Erhart, Stefan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Johann Martin Pulver.
Publication number: HR02-1004498105, Commercial Registry Office Zurich, (20)
schneiterpartner AG, in Zürich, CHE-106.514.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3975079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Christine, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Retreag Revisions AG (CHE-107.909.343), in Zug, Revisionsstelle;
Battaglia, Simon, von Scharans, in Dürnten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Johann Martin Pulver [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Christine Gasser];
Guler, Christian, von Trimmis, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Johann Martin Pulver [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Christine Gasser].
Publication number: 3958015, Commercial Registry Office Zurich, (20)
schneiter meier AG, in Zürich, CHE-106.514.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, Publ. 6063666).
Statutenänderung:
05.12.2017.
Firma neu:
schneiterpartner AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Christine, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: OBT AG (CH-020.9.900.846-9)];
Battaglia, Simon, von Scharans, in Dürnten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Christine Gasser;
Guler, Christian, von Trimmis, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Christine Gasser [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].