Reports for Christoph Guhl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christoph Guhl
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Guhl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005488290, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Elektra-Genossenschaft Homburg, in Homburg, CHE-102.266.897, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4190939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Reto, von Ebnat-Kappel, in Homburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Paul, von Homburg, in Homburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gremlich, Adrian, von Raperswilen, in Homburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guhl, Christoph, von Homburg, in Homburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005312570, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
LANDI SEERÜCKEN, Genossenschaft, in Homburg, CHE-107.093.730, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guhl, Christoph, von Homburg, in Homburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-487.865.056), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rolf, von Winkel, in Hörhausen (Homburg), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rubi, Andreas, von Oppligen, in Homburg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fäh, Daniel, von Benken (SG), in Homburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 4740902, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Landi Seerücken, in Homburg, CH-440.5.004.493-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2004, S. 11, Publ. 2419660).
Statutenänderung:
24.04.2008.
Firma neu:
LANDI SEERÜCKEN, Genossenschaft.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Die Bestimmung über die Nachschusspflicht ist aufgehoben.] [gestrichen: Reicht das Genossenschaftsvermögen im Konkursfall nicht zur Deckung der Schulden, so haften die Mitglieder den Gläubigern solidarisch bis zu einem Maximalbetrag von CHF 1'000.-- pro Mitglied.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen grundsätzlich schriftlich oder anlässlich von Generalversammlungen. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 30.08.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Ulrich, von Roggwil TG, in Homburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guhl, Christoph, von Homburg, in Homburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.