Reports for Asa Guggenheim
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Asa Guggenheim
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4436206, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Walde & Partner Immobilien AG, in Zollikon, CH-020.3.001.280-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2007, S. 24, Publ. 3734582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spalinger, Claudia, von Marthalen und Hermetschwil-Staffeln, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenheim, Asa, von Endingen, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zollikon];
Leu, Andreas, von Hohenrain, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3093778, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Walde & Partner Immobilien AG, in Zollikon, CH-020.3.001.280-5, Vermittlung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2004, S. 19, Publ. 2453486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Margrit, von Zürich, in Dübendorf, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gambaro, Virna, von Küssnacht SZ, in Maur, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sorge, Andreas, von Berikon, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Guggenheim, Asa, von Endingen, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2152770, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Guggenheim & Partner AG Asset Managers, in Zürich, Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 24.07.2003, S. 18, Publ. 1098626).
Statutenänderung:
17.02.2004.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.-- [bisher: CHF 175'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.
Aktien neu:
25'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 17'500 Namenaktien zu CHF 10.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggenheim, Asa, von Endingen, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenheim, Oliver, von Endingen, in Zollikon, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer];
Peller, Stefan, von Boniswil und Herrliberg, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].