Reports for Remy Gürber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Remy Gürber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4822702, Commercial Registry Office Uri, (120)
A. Gürber AG, Zweigniederlassung Altdorf, in Altdorf UR, CH-120.9.001.247-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 36 vom 24.02.1992, S. 836).
mit Hauptsitz in:
Schwyz.
Firma neu:
Gürber Ingenieure AG.
Domizil neu:
Rynächtstrasse 13, 6460 Altdorf UR.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-130.0.001.052-1.
Firma Hauptsitz neu:
Gürber Ingenieure AG [bisher: Firma Hauptsitz: A. Gürber AG].
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürber-Schelbert, Alois, von Rain, in Steinen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gürber, Remy, von Rain, in Steinen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gürber-Schelbert, Louise, von Rain, in Steinen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Walker, Bernhard, von Gurtnellen, in Schattdorf, mit Einzelprokura.
Publication number: 4767494, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
A. Gürber AG, in Schwyz, CH-130.0.001.052-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2001, S. 4423).
Statutenänderung:
17.10.2008.
Firma neu:
Gürber Ingenieure AG.
Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Uebernahme von A + P der gel. EF 'Ingenieurbüro A. Gürber, Dipl. Ing. ETH/SIA', in Goldau, Gde. Arth;
Uebernahmepreis Fr. 241'342.85;
Anrechnung Fr. 48'000.--.]. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Gürber-Schelbert, Alois, von Rain, in Steinen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gürber-Schelbert, Louise, von Rain, in Steinen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Convisa AG, in Schwyz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürber, Remy, von Rain, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steinen, Mitglied];
Gürber-Lindauer, Edith, von Schwyz und Rain, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung:
[gestrichen: Muotathal].
Publication number: 3955642, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Dorfgenossenschaft Schwyz, in Schwyz, CH-130.0.000.134-8, Versorgung der Gebäulichkeiten mit Wasser, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2000, S. 7799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Eugen, von Schwyz, in Schwyz, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler-Jakober, Robert, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler-Beeler, Walter, von Schwyz, in Rickenbach bei Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwyz];
Tschümperlin, Christian, von Schwyz, in Gersau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer];
Reichmuth, Roman, von Schwyz, in Schwyz, Vizepräsident und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Verwalter (nicht Mitglied)];
Gürber, Remy, von Rain, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehrler, Franz, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.