Reports for Daniel Grunder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Grunder
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Grunder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004612764, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Old-School-Garage Daniel Grunder, in Lausen, CHE-311.991.797, Kanalstrasse 27, 4415 Lausen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Wartung, Reparatur und Pflege von Autos. Handel mit Autos und Produkten.
Eingetragene Personen:
Grunder, Daniel, von Vechigen, in Hölstein, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3853987, Commercial Registry Office Aargau, (400)
K. Geissmann AG, in Dottikon, CHE-102.571.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, Publ. 3195859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Daniel, von Vechigen, in Hölstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Jörg, von Hägglingen, in Villmergen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3195859, Commercial Registry Office Aargau, (400)
K. Geissmann AG, in Dottikon, CHE-102.571.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2013, Publ. 1108619).
Statutenänderung:
22.11.2016.
Zweck neu:
Betrieb einer Autogarage und Reparaturwerkstätte sowie Handel mit Automobilen und deren Bestandteilen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven der Einzelunternehmen 'K. Geissmann, Garage Dottikon', in Dottikon, gemäss Sacheinlagevertrag vom 6.6.1962 ud Bilanz per 31.12.1961 (I 272);
vom Uebernahmepreis wurden CHF 100'000.-- als Sacheinlage angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.11.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissmann-Bucher, Kurt, von Hägglingen, in Hägglingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geissmann-Bucher, Anita, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Litrag & Partner AG, in Wohlen (AG), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Daniel, von Vechigen, in Hölstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Barbara, von Erlenbach (ZH), in Wohlen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Locher, Mario, von Remetschwil, in Meisterschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.