Reports for Urs Hans Grütter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Urs Hans Grütter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005203082, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
I.C.E. Industrial Contractors and Engineers AG, in Wil (SG), CHE-107.512.945, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter, Urs, von Andwil SG, in Bronschhofen (Wil SG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt, David, von Merenschwand, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gehr, Ambros, von Uzwil, in Schachen b. Herisau (Herisau), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2412857, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
I.C.E. Industrial Contractors and Engineers AG, in Wil SG, CHE-107.512.945, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1284281).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Urs, von Andwil SG, in Bronschhofen (Wil SG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wil SG];
Bernhardsgrütter-Petrig, Janine, von Gossau SG, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Eschlikon TG (Eschlikon)].
Publication number: 5447794, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
I.C.E. Industrial Contractors and Engineers AG, in Wil SG, CH-320.3.036.080-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2007, S. 11, Publ. 4179488).
Statutenänderung:
08.01.2010.
Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 210'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 210'000.00].
Aktien neu:
9'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 210 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De-Min, Bruno, von Villigen, in Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:De-Min-Blatter, Bruno];
Grütter, Urs, von Andwil SG, in Wil SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Grütter-Ketting, Urs].