Reports for Ruth Grütter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ruth Grütter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005922930, Commercial Registry Office Berne, (36)
Emmanuel Home, in Biel/Bienne, CHE-103.772.016, Verein (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2018, Publ. 4418447).
Statutenänderung:
17.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Hans Peter, von Hubersdorf, in Meinisberg, Mitglied und Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemdekun-Sutter, Christa, von Büren an der Aare, in Biel/Bienne, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Vorstandes [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Urech, Susanna, von Hallwil, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes [bisher: Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Balmer, Beatrice, von Mühleberg, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes;
Graf, Peter, von Grub (AR), in Lyss, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes;
Grütter, Ruth, von Steffisburg, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Zemdekun, Zedek, von Büren an der Aare, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes.
Publication number: 4418447, Commercial Registry Office Berne, (36)
Emmanuel Home, in Biel/Bienne, CHE-103.772.016, Verein (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1664713).
Statutenänderung:
08.06.2018.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die praktische Hilfe, Förderung, Erziehung und berufliche Ausbildung heimat- und mittelloser äthiopischer Strassenkinder und Jugendlicher aus christlicher Grundhaltung heraus. Die praktische Hilfe und Förderung für und von Menschen in Not. Die Unterstützung entsprechender Projekte.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilomen, Ursula Verena, von Wengi, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemdekun, Zedek, von Büren an der Aare, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Hans Peter, von Hubersdorf, in Meinisberg, Mitglied und Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [bisher: Kassier, Mitglied, mit Einzelunterschrift, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Zemdekun-Sutter, Christa, von Büren an der Aare, in Biel/Bienne, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Urech, Susanna, von Hallwil, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [bisher: Sekretärin, Mitglied, mit Einzelunterschrift, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Grütter, Ruth, von Steffisburg, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 5498908, Commercial Registry Office Berne, (36)
Emmanuel Home, in Biel/Bienne, CH-073.6.005.270-9, Verein (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2006, S. 3, Publ. 3508970).
Statutenänderung:
15.05.2009.
Domizil neu:
Portstrasse 28, 2503 Biel/Bienne .
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die praktische Hilfe, Förderung, Erziehung und berufliche Ausbildung heimat- und mittelloser äthiopischer Strassenkinder und Jugendlicher aus christlicher Grundhaltung heraus. Die Unterstützung entsprechender Projekte.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Für die Verbindlichkeiten haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen.].Organisation neu: Generalversammlung, Vorstand. [bisher: Organisation: Generalversammlung, Vorstand und Rechnungsrevisoren.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gerber, Jürgen, von Langnau im Emmental, in Lyss, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Honegger, Franziska, von Rüti ZH, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemdekun-Sutter, Christa, von Büren an der Aare, in Biel/Bienne, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Urech, Susanna, von Hallwil, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Würsten, Markus, von Saanen, in Uetendorf, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Kassier mit Einzelunterschrift];
Bisang, Heidi, von Dagmersellen, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grütter, Ruth, von Steffisburg, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haas, Gabi, von Basel, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Urs, von Teuffenthal BE, in Mörigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Sibylle, von Teuffenthal BE, in Mörigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemdekun, Zedek, von Büren an der Aare, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.