Reports for Hans Rudolf Grütter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Rudolf Grütter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004473499, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Personal Grütter GmbH, in Wangen (SZ), CHE-236.081.296, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, Publ. 6464534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter, Hans Rudolf, von Roggwil BE, in Siebnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Ralph, von Roggwil (BE), in Wangen (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6464534, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Personal Grütter GmbH, in Wangen SZ, CH-130.4.016.580-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, S. 15, Publ. 6011966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter, Ralph, von Roggwil BE, in Siebnen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Hans Rudolf, von Roggwil BE, in Siebnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6011966, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Personal Grütter GmbH (Personal Grütter Sàrl) (Personal Grütter Sagl) (Personal Grütter Ltd liab. Co), in Wangen SZ, CH-130.4.016.580-9, Säntisstrasse 11, 8854 Siebnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2011.
Zweck:
Personalberatung, Stellenvermittlung, Vermittlung von Dauerstellenpersonal vorab in den Bereichen Büro, Industrie, Technik und Bau;
kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.1.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Grütter, Hans Rudolf, von Roggwil BE, in Siebnen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grütter, Ralph, von Roggwil BE, in Siebnen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.