Reports for Hans Grüter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Grüter
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Grüter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6579248, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Emil Gloggner AG, in Ruswil, CH-100.3.006.318-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2002, S. 12, Publ. 536706).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Hans, von Ruswil, in Ruswil, Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aregger, Franz, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gemperli-Treuhand AG (CH-100.3.006.222-3), in Kriens, Revisionsstelle [bisher: Gemperli-Treuhand AG].
Publication number: 3379352, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hegro-Immobilien AG, in Oberkirch, CH-100.3.016.009-3, Planung, Projektierung, Leitung, Finanzierung und Ausführung von Wohn- und Gewerbebauten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2000, S. 4396).
Domizil neu:
Surenweidstrasse 4, 6208 Oberkirch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Hans, von Ruswil, in Oberkirch, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2858740, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Grüter Hans AG, Filiale Oberkirch, in Oberkirch, CH-100.9.016.421-8, Übernahme und Ausführung aller in den Aufgabenbereich eines Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationsgeschäftes fallenden Arbeiten, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.1994, S. 647).
mit Hauptsitz in:
Buttisholz.
Hauptsitz neu:
Schenkon.
Bemerkungen zum Hauptsitz:
[Statutenänderung: 11.05.2005.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Hans, von Ruswil, in Oberkirch, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Reto, von Oberkirch und Ruswil, in Schenkon, Präsident, mit Einzelunterschrift.