Reports for Dr. Hans Grüter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Hans Grüter
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Hans Grüter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006018414, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Continos AG, in Zürich, CHE-113.533.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2022, Publ. 1005613659).
Statutenänderung:
11.04.2024.
Sitz neu:
Küsnacht (ZH).
Domizil neu:
Im Obstgarten 13, 8700 Küsnacht ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmungen, Unternehmenseigentümern und Stiftungen, Einsitz in Führungsgremien sowie Coaching von Führungskräften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Bruno, von Biberist und Buch SH, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gerber, Andreas M., von Sumiswald, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schnider, Dr. Martin, von Breitenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Dr. Hans, von Luzern, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005520393, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Golfplatz-Gesellschaft AG, in Zumikon, CHE-102.372.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2022, Publ. 1005473927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zollinger, Max, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Hans, von Luzern, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Philippe, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005411308, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
SoftwareONE Holding AG, in Stans, CHE-384.378.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Hans, von Luzern, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuppiger, Patrick, von Hinwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savitzky, Rodolfo, von Buch (SH), in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlotter, Bernd, amerikanischer Staatsangehöriger, in Menlo Park (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welter, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].