Reports for Edith Grünig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Edith Grünig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005836828, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
kiana group ag, in Root, CHE-113.707.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünig, Daniel, von Krattigen, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Grünig, Edith, von Inwil, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005694582, Commercial Registry Office Zug, (170)
kiana group ag, in Oberägeri, CHE-113.707.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578529).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Ambrosius, von Mosnang, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbach, Christian, von Toffen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünig, Daniel, von Krattigen, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grünig, Edith, von Inwil, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1770613, Commercial Registry Office Zug, (170)
Moneywell AG, in Zug, CHE-103.540.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1240635).
Statutenänderung:
26.09.2014.
Firma neu:
Kind und Natur AG.
Sitz neu:
Oberägeri.
Domizil neu:
Chalchrain 11, 6315 Oberägeri.
Zweck neu:
Privater Betrieb von Kinderkrippen, Kinderhorten und Tagesschulen sowie Förderung des Naturbezugs von Kindern;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünig, Daniel, von Krattigen, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Grünig, Edith, von Inwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.