Reports for Christel U. Grünenwald Stadelmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christel U. Grünenwald Stadelmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005146127, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung zur Förderung der Genossenschaft Ecole d'Humanité, in Hasliberg, CHE-113.614.063, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, Publ. 3785587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnand, Albert, von Basel, in Muttenz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandenberger, Walter, von Zürich, in Volketswil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richard, Alain, von Neuchâtel, in Hasliberg Goldern (Hasliberg), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Hans Beat, von Biglen, in Bolligen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitenmoser, Benno Robert, von Appenzell, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gallin Senti, Beatrice Katharina, von Albula/Alvra, in Egg b. Zürich (Egg), Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grünenwald, Christel, deutscher Staatsangehöriger, in Birsfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Smolokovski, Alexandre, genannt Sascha, von Hasliberg, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004841958, Commercial Registry Office Zurich, (20)
pura vida Stiftung für Kinder und Jugendliche, in Zürich, CHE-109.844.996, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004767800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simen, Enrico, von Bellinzona, in Meiringen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Christian, von Hasliberg, in Hilterfingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hasliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grünenwald, Christel, deutsche Staatsangehörige, in Birsfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simen, Ursula, von Bellinzona, in Meiringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3927210, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung zur Förderung der Genossenschaft Ecole d'Humanité, in Hasliberg, CH-092.7.018.207-3, c/o Ecole d'Humanité, 6085 Hasliberg Goldern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
30.01.1999, 8.07.2002, 26.03.2007.
Zweck:
Förderung und Unterstützung der Schule Ecole d'Humanité, insbesondere durch Beschaffung von Geldmitteln, Unterstützung von Projekten, Gewährung von Stipendien an Eltern, denen die Entrichtung des vollen Schulgeldes nicht möglich ist, Gewährung von Freiplätzen und Teilfreiplätzen an Jugendliche, im Bestreben die internationale, multikulturelle und soziale Mischung der Schülerschaft zu erhalten und zu fördern. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Organisation:
Stiftungsrat von mindestens 5 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Rogger, Moritz, von Luzern, in Langnau am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hill, Kenneth C., amerikanischer Staatsangehöriger, in Hasliberg Goldern (Hasliberg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daublesky, Benita Dr., deutsche Staatsangehörige, in Weinheim (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grünenwald, Christel, deutsche Staatsangehörige, in Birsfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isernhagen, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gallin Senti, Beatrice, von Brienz/Brinzauls, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.