Reports for Kurt Grossmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt Grossmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005499773, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Villeroy & Boch (Schweiz) AG, in Lenzburg, CHE-105.927.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossmann, Kurt, von Hölstein, in Dottikon, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Félix, von Eptingen, in Hausen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossmann, Kurt, von Hölstein, in Dottikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2270635, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Villeroy & Boch (Schweiz) AG, in Lenzburg, CHE-105.927.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.11 vom 19.01.2015, Publ. 1937491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furter, Charles, von Staufen, in Erlinsbach (AG), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift und Turmes, Laurent, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Medernach (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Dr. Markus, von Dürrenroth, in Aarau, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien], Grossmann, Kurt, von Hölstein, in Dottikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Beining, Jürgen Günther Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Mettlach-Orscholz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2603598, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Personalfürsorgefonds der Willener, Rupp & Co AG, in Lenzburg, CH-400.7.901.237-3, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2004, S. 2, Publ. 2302416).
Name neu:
Personalfürsorgefonds der Willener, Rupp & Co AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 04.10.2004 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutig, Martin, von Meikirch, in Geuensee, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Grossmann, Kurt, von Hölstein, in Dottikon, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].