Reports for Guillaume Gros
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Guillaume Gros
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4349544, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kernkraftwerk-Beteiligungsgesellschaft AG (KBG), in Bern, CH-035.3.000.405-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2007, S. 3, Publ. 3836844).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Augsburger, Ueli, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Birstein, Sorin, von Genf, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Méan, Philippe, von Payerne, in La Tour-de-Peilz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gros, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Jougne (FR), Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heydecker, Peter, von Hofen, in Forel (Lavaux), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leupold, Samuel, von Zofingen, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plaschy, Michaël, von Inden, in Bussigny-près-Lausanne, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4142472, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kernkraftwerk Leibstadt AG, in Leibstadt, CH-400.3.000.932-0, Betrieb eines Kernkraftwerkes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2007, S. 2, Publ. 3808094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burns, Dr. David, britischer Staatsangehöriger, in Effingen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thöni, Hans-Rudolf, von Gsteigwiler, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Enderli, Peter, von Amriswil, in Bülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gros, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Jougne (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Hans, von Luzern und Neudorf, in Wettingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leupold, Samuel, von Zofingen und Aarau und Basel, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Dr. Jürg, von Sumiswald, in Reinach BL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plaschy, Dr. Michael, von Inden, in Bussigny-près-Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemp, Dr. Markus, von Romoos, in Schafisheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumberger, Peter, von Uzwil, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sieber, Michael, von Baden, in Rütihof, mit Kollektivprokura zu zweien;
Williams, Dr. Tony, von Lauperswil, in Remigen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger].
Publication number: 3489930, Commercial Registry Office Aargau, (400)
NAGRA, Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, in Wettingen, CH-400.5.010.136-9, Errichtung und Betrieb von Lager für radioaktive Abfälle und der dazu not- wendigen Anlagen, Genossenschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2005, S. 2, Publ. 2770088).
Statutenänderung:
8.06.2006.
Firma neu:
Nagra, Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Nagra, National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste) (Nagra, Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs) (Nagra, Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gros, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Jougne (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revaz, Benoît, von Vernayaz, in Gruyères, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.