Reports for Prof. Dr. Dietmar Grichnik
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Prof. Dr. Dietmar Grichnik
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006080832, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Dietmar Grichnik Entrepreneurial Management GmbH in Liquidation, in St. Gallen, CHE-135.922.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2023, Publ. 1005709846).
Statutenänderung:
31.05.2024.
Firma neu:
G&V Invest GmbH.
Weitere Adressen:
(Liquidationsadresse) [gestrichen: c/o bcs steuerexperten ag, Sonnenstrasse 5, 9004 St. Gallen (Liquidationsadresse)].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Zudem kann die Gesellschaft Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Ferner kann sie Grundstücke und Liegenschaften sowie gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben, halten, verwerten und veräussern. lm Übrigen kann sie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder dazu geeignet sind, diesen zu fördern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Stammanteil zu nom. EUR 1'050.00 (30%-Beteiligung) der Scienovation UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Koblenz (DE) zum Preis von höchstens EUR 1'050.00 zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Beschluss vom 31.05.2024 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 02.02.2023 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.02.2023 aufgelöst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollhalder, Werner, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Mörschwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vicentini, Ornella, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura, ohne Stammanteil];
Grichnik, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR01-1006080824, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung HSG START Accelerator, in St. Gallen, CHE-141.199.135, c/o Switzerland Innovation Park Ost AG, Lerchenfeldstrasse 3, 9014 St. Gallen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.06.2024.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Förderung von bestehenden Start-ups in der Wachstumsphase. Sie trägt damit zur nachhaltigen Entwicklung des St. Galler Start-up Ökosystems und dessen Positionierung in der Schweiz und im europäischen Ausland bei. Die Stiftung erfüllt ihren Zweck durch den Aufbau und die Implementierung eines Accelerator Programmes für Start-ups in der Wachstumsphase. Dieses beinhaltet die Unterstützung der Start-ups durch Mentoren und Experten sowie durch finanzielle Beiträge in der Form von Zuschüssen, Darlehen oder Kapitalbeteiligungen. Im Rahmen des Stiftungszwecks können die Stiftungsleistungen auch in der Form erbracht werden, dass Organisationen oder Institutionen mit gleichem oder ähnlichem Zweck unterstützt werden. Es steht im Ermessen des Stiftungsrates, mit anderen Organisationen oder Institutionen mit vergleichbaren Zielsetzungen zusammenzuarbeiten. Die Stiftung kann zur Zweckerfüllung Grundstücke und Immobilien erwerben und veräussern, vermieten, verpachten oder gegen eine Nutzungsgebühr zur Verfügung stellen. Sie kann sich zur Zweckerfüllung ferner an Gesellschaften und anderen juristischen Personen beteiligen. Die Stiftung kann zur Zweckerfüllung in der Schweiz und im Ausland aktiv sein. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Aufsichtsbehörde:
noch vakant. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Grichnik, Prof. Dr. Dietmar, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Dr. Cornelia, von Russikon, in Maur, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Göldi, Andreas, von Sennwald, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG, Filiale St. Gallen (CHE-406.591.524), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005982310, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Smartfeld, in St. Gallen, CHE-206.017.218, Verein (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Prof. Dr. Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grichnik, Dr. Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miescher, Dr. Daniel, von Aarwangen, in Vaduz (LI), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.