Reports for Volker Greschner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Volker Greschner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005920097, Commercial Registry Office Glarus
Linth-Kraft AG, in Glarus, CHE-103.941.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005354309).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedrich, Leo Robert, von Glarus, in Netstal (Glarus), 2. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greschner, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Markus, von Glarus, in Netstal (Glarus), 2. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zopfi, Martin Johannes, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-314.312.594), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-160.9.002.983-4)].
Publication number: 6114408, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Linth-Kraft AG, in Netstal, CH-160.3.000.977-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S. 8, Publ. 5542682).
Sitz neu:
Glarus. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Netstal, Glarus, Riedern und Ennenda zur Einheitsgemeinde Glarus, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Dr. Karljörg, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Näfels, in Näfels];
Spörri, Hansjörg, von Affoltern am Albis, in Netstal (Glarus), 1. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Netstal];
Weber, Fritz, von Glarus, in Netstal (Glarus), 2. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Netstal, in Netstal];
Friedrich, Leo, von Glarus und Remetschwil, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Netstal, in Netstal];
Greschner, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Netstal].
Publication number: 4068618, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Linth-Kraft AG, in Netstal, CH-160.3.000.977-2, Ankauf und Betrieb von Kraftwerken usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2006, S. 9, Publ. 3457588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffacher-Noser, Dr. Werner, von Glarus und Matt, in Glarus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glaronia-Treuhand AG, in Glarus, Revisionsstelle;
Jenny, Tobias, von Netstal und Sool, in Netstal, 1. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Savin-Legler, Jan, von Glarus, in Netstal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri, Hansjörg, von Affoltern am Albis, in Netstal, 1. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: 2. Vizepräsident];
Landolt, Dr. Karljörg, von Näfels, in Näfels, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Fritz, von Netstal, in Netstal, 2. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greschner, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Netstal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Glarus, Revisionsstelle.