Reports for Alexander Gremm
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander Gremm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005093342, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Diamond Lite S.A. in Liquidation, in Herisau, CHE-104.047.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994599).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gremm, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004994599, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Diamond Lite S.A., in Herisau, CHE-104.047.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916466).
Firma neu:
Diamond Lite S.A. in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.09.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grosse-Sender, Ansgar, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gremm, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Astre, Christian, von Salvan, in Walchwil, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Publication number: 4406177, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Diamond Lite S.A., in Herisau, CHE-104.047.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4342115).
Statutenänderung:
31.07.2018 und 03.08.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Import, Export und die Vertretung von Produkten im Zusammenhang mit Energie aus Wasserstoff, insbesondere Wasserstoff-Generatoren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Des Weiteren kann die Gesellschaft Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte mit oder für direkte oder indirekte Mutter-, Tochter- und andere(n) Konzerngesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen und Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Tochter- und anderen Konzerngesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere Konzerngesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre oder durch einmalige Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Stefan, von Steffisburg, in Zofingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zwicky, Matthias, von Glarus Nord, in Feldbrunnen-St. Niklaus, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gremm, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Astre, Christian, von Salvan, in Walchwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Grosse-Sender, Ansgar, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].