Reports for Christophe Gravina
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christophe Gravina
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005306673, Commercial Registry Office Valais, (626)
DC Management Sàrl, à Crans-Montana, CHE-115.716.823, société à responsabilité limitée (No. FOSC 183 du 21.09.2020, Publ. 1004982854).
Modification des statuts:
20.09.2021.
Nouveau but:
La société a pour but toute activité dans le domaine de l'organisation d'évènements, notamment sportifs, ainsi que toute activité dans le domaine de l'immobilier, notamment l'achat, la vente, le courtage, la rénovation, l'entretien, la location et la gestion d'immeubles, ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières convergentes. La société peut en outre effectuer toutes opérations à favoriser ou à faciliter le développement de l'entreprise et la réalisation du but social. Elle peut créer des succursales. Elle peut également accorder des prêts ou garanties à des associés ou à des tiers si cela favorise ses intérêts. La société a également pour but l'exploitation de l'agence immobilière Agival à CransMontana Elle a une durée indéterminée.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettol, David, de Crans-Montana, à Crans-Montana, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 140 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 160 parts sociales de CHF 100.00];
Gravina, Christophe, de Leuk, à Savièse, associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.00;
Pont, Ludovic , de Anniviers, à Crans-Montana, associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004753092, Commercial Registry Office Valais, (626)
One Crans-Montana SA, à Lens, CHE-376.289.171, société anonyme (No. FOSC 137 du 18.07.2019, Publ. 1004679332).
Nouvelle adresse:
Rue du Grand-Place 14, CP 1089, 3963 Crans-Montana 2.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bagnoud, Charles André, de Crans-Montana, à Chippis, avec signature collective à deux avec le directeur ou le président;
Gravina, Christophe, de Leuk, à Savièse, avec signature collective à deux avec le directeur ou le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Collé, Denis Ernest, de Zweisimmen, à Lens, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le directeur ou le président];
Basso, Maria Helena, de Ayent, à Lens, avec signature collective à deux avec le directeur;
Crettol, Monica, de Crans-Montana, à Miège, avec signature collective à deux avec le directeur [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec le directeur ou le président];
Imhof, Jean Jacques, de Binn, à Crans-Montana, avec signature collective à deux avec le directeur [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec le directeur ou le président];
Stadelmann, David, de Lavey-Morcles, à Leytron, avec signature collective à deux avec le directeur [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec le directeur ou le président].
Publication number: HR02-1004624860, Commercial Registry Office Valais, (626)
Régie du Rhône Crans-Montana SA, à Lens, CHE-376.289.171, société anonyme (No. FOSC 76 du 18.04.2019, Publ. 1004614243).
Inscription ou modification de personne(s):
Collé, Denis Ernest, de Zweisimmen, à Lens, administrateur, avec signature collective à deux avec le directeur ou le président [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président];
Fournier, Maxime Louis, de Veysonnaz, à Ayent, administrateur, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président];
Bagnoud, Charles André, de Crans-Montana, à Chippis, avec signature collective à deux avec le directeur ou le président [précédemment: de Chermignon, sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec un directeur ou un administrateur];
Crettol, Monica, de Crans-Montana, à Miège, avec signature collective à deux avec le directeur ou le président [précédemment: de Randogne, sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec un directeur ou un administrateur];
Gravina, Christophe, de Leuk, à Savièse, avec signature collective à deux avec le directeur ou le président;
Imhof, Jean Jacques, de Binn, à Crans-Montana, avec signature collective à deux avec le directeur ou le président [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec un administrateur ou un directeur];
Stadelmann, David, de Lavey-Morcles, à Leytron, avec signature collective à deux avec le directeur ou le président [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec un administrateur ou un directeur].