Reports for Charles Graft
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Charles Graft
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6195490, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Intermeet Fashion, bisher in Zürich, CH-020.6.900.225-1, Verein (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 27, Publ. 5534258).
Statutenänderung:
26.05.2010.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
c/o E. Ledergerber & Co AG, Badstrasse 30, 5401 Baden.
Organisation neu:
Vereinsversammlung, Vorstand von 6 - 8 Mitgliedern, Geschäftsführer, Funktionsgremien und Sonderbeauftragte.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strait, Ingmar, deutscher Staatsangehöriger, in Kiel (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graft, Charles, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cohrs, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Husum (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Waldkirchen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5534258, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Intermeet Fashion, in Zürich, CH-020.6.900.225-1, Verein (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2004, S. 32, Publ. 2617804).
Statutenänderung:
19.11.2008.
Domizil neu:
c/o Krause-Senn AG, Stauffacherstrasse 33, 8004 Zürich.
Organisation neu:
Vereinsversammlung, Vorstand von 4 -6 Mitgliedern, Geschäftsführer, Funktionsgremien und Sonderbeauftragte.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoutenbeek, Gérard, niederländischer Staatsangehöriger, in Kudelstaart (NL), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Woodtly, Fritz J., von Strengelbach, in Küsnacht ZH, General-S, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graft, Charles, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rheinboldt, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (D), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.